Ymddiriedolwyr CLASP (CARING, LISTENING AND SUPPORTING PARTNERSHIP)
Rhif yr elusen: 1122254

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Jane Broughton | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Julie Tattersdill | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Thomas Ormsby | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
ELEANOR HARRISON | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Philip Peterson | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Myles Harrison | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
David Chaffe | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
DEAN CORCORAN | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
JOSEPH DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 29 May 2012 |
|
|
||||
STEVEN ALLEN | Ymddiriedolwr | 09 July 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.