UCARE (OXFORD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting basic, translational and clinical research into the causes, prevention and treatment of urological cancer and related conditions by developing and evaluating new technologies; providing equipment and facilities for research, of the disease and related conditions; Assisting in the provision of education for medical staff and general public, of the disease and related conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gorllewin Berkshire
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
- Wiltshire
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104819 DEPARTMENT OF UROLOGY OXFORDSHIRE CHARITABLE TRUST
- 18 Medi 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Mitchell | Cadeirydd | 12 November 2014 |
|
|
||||
Robin Michael Patrick Frith | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Mark Evans | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Neil Pridham | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
William Kristian Miles Gietzmann | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Richard John Bryant | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Jeremy Ross Leon Posnansky QC | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
Alastair David Gordon Lamb | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Jay Newport | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Thomas Leslie | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Seetal Patel | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
KEN HEATHCOTE | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.67k | £96.40k | £101.87k | £102.23k | £90.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.58k | £86.54k | £98.30k | £86.31k | £82.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.75k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD HEALTH AND RELIEVE SICKNESS IN RELATION TO THE DISEASE OF UROLOGICAL CANCER AND RELATED CONDITIONS BY: A) SUPPORTING BASIC, TRANSLATIONAL AND CLINICAL RESEARCH INTO THE CAUSES, PREVENTION AND TREATMENT OF THE DISEASE AND RELATED CONDITIONS; B) DEVELOPING AND EVALUATING NEW TECHNOLOGIES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE DISEASE AND RELATED CONDITIONS; C) PROVIDING EQUIPMENT AND FACILITIES FOR RESEARCH AND TREATMENT OF THE DISEASE AND RELATED CONDITIONS; D) ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION IN THE DISEASE AND RELATED CONDITIONS FOR MEDICAL STAFF AND THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE OXFORDSHIRE AND SURROUNDING COUNTIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UCARE
PO Box 677
Abingdon
OX14 9LZ
- Ffôn:
- 01865767777
- E-bost:
- ucare@ucare-oxford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window