ymddiriedolwyr MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE
Rhif yr elusen: 1124016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Macdonald | Cadeirydd | 19 March 2016 |
|
|
||||
Diana Beth Samarasan | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Lamin Brima Ray Khadar | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Daniel William Bird | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Anthony Busser | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Dr George Julian | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Jean Barclay | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Edwin Bruce Rekosh | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
||||
Michael Z Bienenfeld | Ymddiriedolwr | 15 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.