Hanes ariannol THE NATIONAL CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1119845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27m | £2.13m | £6.55m | £2.82m | £5.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33m | £2.77m | £6.39m | £2.92m | £3.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.53k | £20.00k | £273.00k | £342.04k | £55.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.08m | £1.75m | £6.14m | £2.63m | £4.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £75.68k | £61.02k | £51.28k | £42.59k | £43.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £435 | £5.60k | £83.37k | £29.12k | £19.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £25.10k | £25.00k | £25.00k | £25.00k | £51.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £144.56k | £153.45k | £167.34k | £178.17k | £206.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £778.44k | £159.43k | £613.14k | £482.77k | £263.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.70m | £2.23m | £5.95m | £2.48m | £3.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £633.13k | £540.39k | £440.82k | £441.57k | £464.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.85k | £31.76k | £61.26k | £29.44k | £39.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.29m | £1.68m | £5.20m | £1.72m | £2.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.