Hanes ariannol THE HEXTOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1120857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £303.88k £368.05k £329.49k £346.10k £427.06k
Cyfanswm gwariant £340.05k £282.94k £333.45k £411.47k £433.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £27.86k £26.13k £22.85k N/A £4.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.47k £42.29k £29.81k £3.50k £4.00k