Hanes ariannol YESHIVAS LEV SIMCHA LIMITED
Rhif yr elusen: 1120748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.66k | £831.47k | £854.78k | £873.86k | £812.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.04k | £772.30k | £941.68k | £846.17k | £794.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £76.74k | £103.62k | £4.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £664.36k | £831.45k | £854.77k | £832.31k | £777.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £41.54k | £35.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £21 | £8 | £4 | £78 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £645.80k | £770.26k | £924.38k | £815.83k | £752.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.24k | £2.04k | £17.30k | £30.34k | £41.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.26k | £9.13k | £10.01k | £10.75k | £7.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £52.72k | £121.77k | £93.42k | £43.03k | £34.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.