Hanes ariannol KINGSLEY HALL CHURCH AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1120001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £646.76k | £1.76m | £1.50m | £1.79m | £2.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £743.64k | £764.21k | £816.74k | £631.90k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.44m | £504.45k | £320.11k | £263.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £77.70k | £977.64k | £618.20k | £1.35m | £591.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.96k | £14.51k | £17 | £14.23k | £56.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.73k | £722.52k | £843.00k | £380.22k | £315.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.37k | £49.56k | £43.40k | £37.91k | £56.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.30m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £729.14k | £754.89k | £816.02k | £629.02k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.50k | £9.32k | £712 | £2.88k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £19.71k | £19.77k | £15.93k | £12.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.