THE LACEY THEATRE COMPANY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is a Theatre Company which creates and delivers new works for the general public and schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2009 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.42k | £48.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.76k | £53.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2010 | 03 Chwefror 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2010 | 02 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2009 | 24 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2009 | 24 Chwefror 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 MAY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 22 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TIME THINK FIT; (B) TO PROMOTE AND ENCOURAGE ART AND IN PARTICULAR PERFORMING ART FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE DEVELOPMENT PRODUCTION AND PRESENTATION OF NEW WRITING OR WORKS OF ANY FORM AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN YOUNG PERSONS AND ADULTS BY PARTICIPATION IN THE EXPERIENCE OF THEATRE, DRAMA AND THE PERFORMING ARTS.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window