Hanes ariannol ST LAWRENCE PRE SCHOOL (NORTH WINGFIELD)
Rhif yr elusen: 1121576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.42k | £198.61k | £171.34k | £163.04k | £177.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.69k | £169.96k | £138.26k | £158.45k | £164.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £115.36k | £173.73k | £147.90k | £133.81k | £153.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.