Hanes ariannol HOLMER PRE-SCHOOL LTD

Rhif yr elusen: 1120276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £157.35k £154.39k £160.91k £204.77k £234.89k
Cyfanswm gwariant £155.06k £142.28k £172.61k £205.66k £229.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.45k N/A N/A N/A