Hanes ariannol STOCKPORT WOMENS CENTRE
Rhif yr elusen: 1119969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £685.68k | £680.37k | £709.52k | £620.24k | £647.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £703.97k | £670.01k | £678.74k | £598.21k | £605.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £82.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300.57k | £474.48k | £280.10k | £102.15k | £281.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.50k | £9.50k | £22.85k | £5.16k | £12.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.91k | £3.68k | £2.15k | £1.73k | £12.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £667.27k | £667.20k | £684.53k | £613.36k | £622.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £17 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £703.75k | £669.61k | £678.21k | £597.85k | £604.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216 | £400 | £530 | £359 | £398 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.74k | £0 | £3.91k | £2.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £211.47k | £0 | £0 | £14.38k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £459 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.