BRITISH OLYMPIC FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities of the British Olympic Foundation include the promotion and advancement of all aspects of the Olympic Movement through public education in sport, sporting activity and other forms of physical education and recreation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,932,054
Roddion a chymynroddion | £146.99k | |
Weithgareddau elusennol | £1.78m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.37k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,904,680
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.88m | |
Arall | £21.39k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £21.39k | |
Gwariant elusennol | £1.88m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £27.37k |
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Steadman | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
ALISTAIR BROWNLEE | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
David Ross | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|||||
Catherine Ferry | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Shahab Uddin | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Victoria Karen Griffiths | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Samuel Shave | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
BORN BARIKOR | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52m | £1.59m | £1.51m | £972.11k | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43m | £1.70m | £1.37m | £928.10k | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £270.95k | £162.50k | £203.04k | £323.48k | £146.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £1.43m | £1.31m | £647.53k | £1.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.21k | £569 | £124 | £1.11k | £6.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.43m | £1.70m | £1.37m | £906.76k | £1.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.10k | £12.00k | £12.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £21.34k | £21.39k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £833 | £416 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £726.44k | £683.39k | £1.15m | £882.16k | £918.41k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.90k | £95.08k | £428.13k | £112.00k | £120.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/06/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/01/2014
Gwrthrychau elusennol
1 THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN SPORT (WHICH ENCOMPASSES ALL ASPECTS OF SPORTING ACTIVITY AND OTHER FORMS OF PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION) THROUGHOUT THE WORLD INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: (A) THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF SPORT; (B) THE HISTORY, DEVELOPMENT AND STRUCTURE OF LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL SPORTING AUTHORITIES; (C) THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF SPORTS MEDICINE; (D) THE SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC EFFECTS OF SPORT 2 THE PROMOTION OF HEALTH OF THE PUBLIC (ESPECIALLY YOUNG PEOPLE), IN PARTICULAR BY THE PROVISION (AND ASSISTANCE IN THE PROVISION) OF FACILITIES SPORTS COACHING AND NUTRITIONAL AND OTHER LIFESTYLE ADVICE; 3 THE PROMOTION OF THE STUDY OF AND RESEARCH INTO THE CAUSES, TREATMENT, AVOIDANCE AND PREVENTION OF ANY INJURY, AILMENT, COMPLAINT OR DISABILITY WHICH ARISES OR MAY ARISE FROM PARTICIPATION IN TRAINING FOR ANY SPORT, SPORTING ACTIVITY OR OTHER FORM OF PHYSICAL EDUCATION OR RECREATION ANYWHERE IN THE WORLD AND THE PROVISION OF RELIEF AND/OR TREATMENT FOR ANYONE SUFFERING FROM SUCH INJURY, AILMENT, COMPLAINT OR DISABILITY; 4 THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR PLAYING SPORT, PHYSICAL RECREATION OR OTHER SIMILAR LEISURE TIME OCCUPATION IN PARTICULAR FOR THOSE WHO HAVE A NEED OF SUCH BY REASON OF YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES; 5 THE RELIEF OF PEOPLE WITH PHYSICAL SENSORY OR MENTAL DISABILITIES BY ENCOURAGING AND FACILITATING THEIR PARTICIPATION IN SPORTING ACTIVITIES AND ASSISTING IN THE PROVISION OF TRAINING, FACILITIES AND EQUIPMENT FOR THIS PURPOSE; AND 6 SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES OF THE CHARITY MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE; AND IN FURTHERING THE OBJECTS THE TRUSTEES SHALL OBSERVE THE PRINCIPLES OF OLYMPISM SO FAR AS THESE ARE NOT INCONSISTENT WITH THEIR DUTIES AS CHARITY TRUSTEES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The British Olympic Foundation
101 New Cavendish Street
LONDON
W1W 6XH
- Ffôn:
- 02078425700
- E-bost:
- boa@teamgb.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window