Hanes ariannol HOME-START WANDSWORTH LIMITED

Rhif yr elusen: 1124109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.40k £159.49k £258.85k £187.30k £307.94k
Cyfanswm gwariant £222.95k £238.93k £298.30k £274.09k £308.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £59.33k £2.50k N/A N/A N/A