Ymddiriedolwyr HOME-START WANDSWORTH LIMITED
Rhif yr elusen: 1124109

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryony Susan Rustad | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Tracey Ann Tynan | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Tutu Kamara | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|||||
Emma Bowman | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Dr Nicola Jill Salt | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Shelley Twitchin | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Jamie Selim Yuksel | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Teresa Jane Harris | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Angela Helen Blenkinsop | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jeremy Leung | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Jamie Fergusson | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
Holly Stilgoe | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.