Hanes ariannol UNITED INSTITUTIONS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1119871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £565.68k | £901.74k | £226.57k | £404.54k | £550.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £482.82k | £446.38k | £354.86k | £399.97k | £675.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.64k | £36.75k | N/A | N/A | £36.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £23.87k | N/A | N/A | £17.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £546.04k | £841.12k | N/A | N/A | £495.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £120.02k | £143.72k | N/A | N/A | £141.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £362.80k | £302.66k | N/A | N/A | £533.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £3.00k | N/A | N/A | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.25k | £116.44k | N/A | N/A | £116.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £362.80k | £302.66k | N/A | N/A | £533.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.