UNITED INSTITUTIONS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support of Religious Education and Charitable Organisations in Israel
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
- Israel
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovadya Toporowitch | Ymddiriedolwr | 02 January 2016 |
|
|
||||
Ronnie Masar | Ymddiriedolwr | 02 January 2016 |
|
|
||||
MICHAEL EVAN FUERST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £901.74k | £226.57k | £404.54k | £550.09k | £383.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £446.38k | £354.86k | £399.97k | £675.19k | £455.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.75k | N/A | N/A | £36.85k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.87k | N/A | N/A | £17.97k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £841.12k | N/A | N/A | £495.28k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £143.72k | N/A | N/A | £141.28k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £302.66k | N/A | N/A | £533.91k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | N/A | N/A | £4.95k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £116.44k | N/A | N/A | £116.84k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £302.66k | N/A | N/A | £533.91k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Mawrth 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Mawrth 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
1 THE ADVANCEMENT AND FUTHERANCE OF THE ORTHODOX JEWISH RELIGION AND JEWISH EDUCATION AND THE ALLEVIATION OF POVERTY AMONG THE JEWISH COMMUNITY THROUGHOUT THE WORLD. 2 THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER OBJECTS THAT ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 DELLCOT CLOSE
PRESTWICH
MANCHESTER
M25 0GX
- Ffôn:
- 01617720632
- E-bost:
- michael@prtcorp.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window