Hanes ariannol THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND (UK)

Rhif yr elusen: 1120148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.21m £7.59m £1.72m £1.39m £1.37m
Cyfanswm gwariant £2.08m £2.48m £3.24m £3.45m £3.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.09m £7.53m £1.62m £1.04m £995.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £119.98k £57.34k £102.63k £357.51k £374.58k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.02m £2.42m £3.17m £3.38m £3.70m
Gwariant - Ar godi arian £57.58k £61.74k £65.43k £67.59k £64.73k
Gwariant - Llywodraethu £123.60k £119.40k £120.90k £141.18k £154.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.79m £2.19m £2.94m £3.14m £3.45m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £57.58k £61.74k £65.43k £67.59k £64.73k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0