LIVERPOOL CARNIVAL COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an arts charity and provide an annual "Samba Carnival" event in Liverpool. The event is now styled "Brazilica" and was run as an extended 4 day event in July 2011.It now has fringe events throughout July including film screenings in various locations. Artistes, musicians and performers travel locally, nationally and internationally to take part. community workshops take place weekly .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 29 Mai 2011: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID RICHARD BROUDIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN CHRISTOPHER DURANT WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES BUCKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAEVE MARGARET MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.63k | £46.10k | £45.44k | £42.63k | £11.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.24k | £20.55k | £14.68k | £16.97k | £19.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.39k | £12.70k | £12.30k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES (INCORPORATED) 11 APRIL 2007 (AMENDED) 16 AUGUST 2007
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE ARTS (MEANING THE MUSICAL, VISUAL, LITERARY, DRAMATIC OR ANY OTHER ARTS PROVIDED IN EACH CASE THAT THEY ARE OF RECOGNISED CULTURAL, AESTHETIC OR EDUCATIONAL VALUE) AND TO FOSTER, PROMOTE AND INCREASE PUBLIC APPRECIATION AND KNOWLEDGE OF AND TO IMPROVE PUBLIC TASTE AND INTEREST IN THE ARTS AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ORGANISING AND STAGING OF A RIO STYLE CARNIVAL PARADE AND INVOLVING THE PUBLIC IN THE ORGANISATION AND STAGING OF ANY SUCH CARNIVAL PARADES.
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE MERSEYSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 GROVE PARK
LIVERPOOL
L8 0TL
- Ffôn:
- 01517341110
- E-bost:
- Carnivalcompany@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window