Hanes ariannol BEIS CHINUCH PRIMARY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1121212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.12m | £1.11m | £1.43m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.04m | £1.25m | £1.42m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £78.42k | £348.19k | £375.32k | £390.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £605.98k | £629.65k | £597.05k | £882.32k | £197.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.50k | £0 | £0 | £641.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £486.91k | £489.38k | £511.23k | £552.03k | £390.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.04m | £1.25m | £1.39m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.00k | £0 | £0 | £30.26k | £1.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.72k | £0 | £5.40k | £6.74k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £8.50k | £152.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.