ymddiriedolwyr MERCHANT NAVY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1135661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Ian Hodge | Cadeirydd | 10 December 2020 |
|
|
||||
Ian George Purvey | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Sharon Coveney | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|||||
Captain Henry Bryan Anthony Richard Andrews | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Kenneth John Usher | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Glyn Robert Dodson | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Gerard Michael McGeever | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Paul Bernard Minter | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|||||
Clive Charles Gregory Edwards | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Douglas Stuart May | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Francis Edward Kelly | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Captain David Ernest Knight | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
ANTHONY PETER HILDER | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Captain Charles Cecil Woodward AFNI | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Captain David Anthony Parsons | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
ALAN SPEIGHT | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
Michael Wootton | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
Timothy Michael Brant MNMM FGI | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
GARETH PEASTON | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|||||
ROY GLENCROSS | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.