Hanes ariannol ASIAN RESOURCE CENTRE OF CROYDON LIMITED
Rhif yr elusen: 1120376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.49k | £344.90k | £497.64k | £622.12k | £905.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £303.38k | £354.59k | £399.12k | £514.21k | £710.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £140.00k | £109.00k | £129.83k | £327.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £145.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £605.15k | £4.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £16.87k | £31.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £86 | £218 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £9 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £153 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £514.21k | £710.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £14.37k | £2.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £52.26k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.