Hanes ariannol LITTLE STARS- LUXOR CHILDRENS TRUST

Rhif yr elusen: 1120536
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/05/2019 28/05/2020 28/05/2021 28/05/2022 28/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £205.12k £6.59k £8.30k £2.36k £780
Cyfanswm gwariant £29.36k £42.71k £52.42k £65.85k £32.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A