Hanes ariannol GHANSHYAM EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1122165
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £588.46k £497.32k £536.14k £544.10k £681.58k
Cyfanswm gwariant £576.48k £490.12k £563.49k £575.18k £627.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £240 N/A £443 £240 £242
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £588.22k N/A £535.70k £543.86k £673.68k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £7.66k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £576.12k N/A £563.49k £575.18k £559.82k
Gwariant - Ar godi arian £360 N/A £0 £2 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.50k N/A £0 £0 £2.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £67.77k