ASH WALES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ASH Wales is the leading organisation working towards a smokefree Wales. Working on projects, campaigns and policy in order to achieve a reduction in, and eventual elimination of, the health problems associated with smoking and tobacco use.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £146,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 13 Medi 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Price | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Richard Spear | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||
Jonathan Phillips | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Professor Graham Moore | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Kate Thompson | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Simon Wilkinson | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Helen Poole | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.58k | £303.86k | £301.68k | £320.94k | £289.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.01k | £254.47k | £276.11k | £281.78k | £308.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £146.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 DECEMBER 2006 AS AMENDED 10 MAY 2007, 8 AUGUST 2007 AND 15 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE LIVING IN WALES WHO ARE THOSE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, PRACTISING OR LIKELY TO PRACTICE CIGARETTE OR OTHER FORM OF SMOKING BY: (I) ADVANCING THE EDUCATION OT THE PUBLIC IN WALES CONCERNING THE EFFECTS OF CIGARETTE AND OTHER FORMS OF SMOKING AND THEIR EFFECTS ON THE HEALTH OF THE COMMUNITY AND THE INDIVIDUALS; (II) ASSISTING, CARRYING OUT, PROMOTING AND ENCOURAGING RESEARCH INTO CIGARETTE AND OTHER FORMS OF SMOKING AND TO COLLECT AND STUDY INFORMATION RELATING THERETO WITH A VIEW TO THE PUBLICATION OF THE SAME AND THE COMMUNICATION OF INFORMATION IN CONNECTION THEREWITH TO THE GENERAL PUBLIC AND OTHERS HAVING A LEGITIMATE INTEREST IN RECEIVING SUCH INFORMATION FOR THE BENEFIT OF THE HEALTH OF THE COMMUNITY AT LARGE; (III) ALERTING THE PUBLIC TO THE DANGERS OF TOBACCO USE AND TO SEEK TO PREVENT THE DISABILITY AND DEATH WHICH IT CAUSES.
Maes buddion
IN WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Hollybush Rise
CARDIFF
CF23 6TG
- Ffôn:
- 02920490621
- E-bost:
- enquiries@ashwales.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window