Hanes ariannol THE GOLDSMITHS CENTRE
Rhif yr elusen: 1120113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75m | £2.97m | £2.59m | £2.45m | £2.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21m | £3.52m | £3.04m | £3.08m | £3.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £1.92m | £1.83m | £1.83m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £562.78k | £574.16k | £273.28k | £151.41k | £508.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £427.82k | £458.47k | £401.93k | £444.25k | £485.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.31k | £1.99k | £1.10k | £0 | £1.48k | |
|
Incwm - Arall | £26.54k | £15.86k | £83.87k | £8.08k | £13.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.23m | £2.50m | £2.19m | £2.42m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £988.55k | £1.02m | £844.63k | £659.78k | £922.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.35k | £21.41k | £21.66k | £23.07k | £24.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £312.76k | £68.80k | £179.49k | £133.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.