TURN2US
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Free services to help people access the money available for them - through state benefits, grants and other financial help. The services are in the form of a comprehensive website, support on a telephone helpline and services for people who help people in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207812 ELIZABETH FINN CARE
- 28 Awst 2007: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £73.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £661.27k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.47m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £523 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.79k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 29 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 05 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 5 MARCH 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS ON 20 JUNE 2007 AND 30 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND ASSIST RESIDENTS OR NATIONALS OF THE UNITED KINGDOM OR THE REPUBLIC OF IRELAND WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, IN PARTICULAR BY THE ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF A NATIONAL HELPLINE SERVICE TO ASSIST SUCH PERSONS WHO NEED DIRECTING TOWARDS THE STATE BENEFIT OR SOURCE OF CHARITABLE FUNDS APPROPRIATE TO THEIR PARTICULAR CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR THE REPUBLIC OF IRELAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window