THE WORLD FEDERATION FOR NEURO-REHABILITATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of The World Federation For Neuro Rehabilitation (WFNR) is to advance the development of neurological rehabilitation worldwide and to inspire, encourage and develop collaboration between clinicians with an interest in the field. The WFNR produces a newsletter (update), holds a world congress every two years, sponsors meetings and has established a 'flying faculty'.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Belarws
- Bosnia And Herzegovina
- Brasil
- Croatia
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Ffrainc
- Groeg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Japan
- Mecsico
- Moldofa
- Nigeria
- Norwy
- Philipinas
- Rwmania
- Rwsia
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Sweden
- Tsieina
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Heinrich Binder | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Emeritus Professor Pamela Mary Enderby | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Professor Stephanie Clarke | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.20k | £17.53k | £125.51k | £46.26k | £193.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.68k | £121.74k | £124.73k | £126.50k | £132.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION (ADOPTED) 21 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE RELIEF OF SICKNESS AND PROMOTION OF GOOD HEALTH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGHOUT THE WORLD (AREA OF BENEFIT), IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) ADVANCING THE DEVELOPMENT AND IMPROVE THE QUALITY OF NEUROLOGICAL REHABILITATION ACROSS THE WORLD. B) STIMULATING COLLABORATION BETWEEN CLINICIANS AND OTHERS WITH AN INTEREST IN NEUROLOGICAL REHABILITATION C)FACILITATING EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND SCIENTIFIC RESEARCH BETWEEN CLINICIANS AND OTHERS WITH AN INTEREST IN NEUROLOGICAL REHABILITATION
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 11
Rake House Farm
Rake Lane
North Shields
NE29 8EQ
- Ffôn:
- 01912595547
- E-bost:
- traceymole@wfnr.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window