Hanes ariannol NEWENT ASSOCIATION FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 1121008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £643.62k | £670.43k | £736.61k | £750.22k | £821.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.99k | £722.35k | £682.83k | £718.42k | £847.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £153.02k | £175.24k | N/A | £262.95k | £329.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.99k | £73.00k | N/A | £73.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £111.07k | £131.76k | £305.04k | £292.05k | £193.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £272.05k | £279.48k | £245.45k | £262.95k | £329.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £257.53k | £252.03k | £167.51k | £174.54k | £274.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £292.05k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.97k | £7.17k | £18.62k | £20.68k | £23.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £560.46k | £539.00k | £488.34k | £483.88k | £581.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £152.53k | £183.35k | £194.49k | £234.54k | £265.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.