OPEN HANDS TRUST (LEICESTER)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering practical help to those in need in Leicester & beyond. This help currently includes food, clothing, household items & personal support & training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£620,310
Roddion a chymynroddion | £376.48k | |
Weithgareddau elusennol | £243.20k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £623 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£631,347
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £631.35k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £156,458 o 1 gontract(au) llywodraeth a £19,160 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £631.35k |
Pobl

17 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 22 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV DAVID HIND | Cadeirydd |
|
||||||
James Mark Saker | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|||||
Christina Ellen Gardiner | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Colin Jewitt | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
DAVID HENRY BENNETT | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Hind | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.44k | £496.53k | £597.95k | £421.79k | £620.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.12k | £341.31k | £414.89k | £440.16k | £631.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.45k | £185.07k | £163.32k | £175.03k | £156.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.64k | N/A | N/A | £34.50k | £19.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £403.39k | N/A | £376.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £194.48k | N/A | £243.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £82 | N/A | £623 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £388.26k | N/A | £631.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.40k | N/A | £2.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £26.64k | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £345.22k | N/A | £302.57k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £133.68k | N/A | £100.25k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £64.57k | N/A | £17.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 AUGUST 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ANY PART OF THE WORLD: 1 THE RELIEF OF SICKNESS, POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND RESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMMODATION, COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PLACES AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; 2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE COMMUNITY AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; 2.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY AND NURSERY ACTIVITIES; 2.2 FACILITIES FOR DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN OF SCHOOL AGE DURING OUT OF SCHOOL HOURS AND SCHOOL HOLIDAYS; 2.3 THE TRAINING OF PARENTS AND OTHER PERSONS IN THE PROVISION OF CHILD CARE AND PARENTING SKILLS; 2.4 THE ENABLING OF DISABLED AND DISADVANTAGED PEOPLE TO IMPROVE THEIR LIFESTYLES BY PROVIDING EFFECTIVE TRAINING IN INFORMATION TECHNOLOGY AND OTHER RELEVANT OFFICE SKILLS; IN PARTICULAR TO ENHANCE THE PROSPECTS FOR SUCH TRAINED PEOPLE TO OBTAIN EMPLOYMENT BY ACTING AS A BRIDGE TO LINK THEM WITH EMPLOYERS AND INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING WHETHER WORK ACTIVITIES ARE CONDUCTED IN A WORKPLACE, PLACE OF LEARNING OR AT HOME; 2.5 RELIEF FROM AND SUPPORT TO PERSONS OF ALL AGES AFFECTED BY, PREGNANCY, DRUG ABUSE, ALCOHOL ABUSE, HARDSHIP, DISTRESS, DEPRIVATION, DESTITUTION AND HELPLESSNESS; 2.6 THE TEACHING OF LIFE SKILLS TO CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS SO AS TO BETTER ENABLE THEM TO COPE WITH THE BUSINESS OF LIFE; 2.7 TRAINING AND EDUCATION FOR PERSONS OVER SCHOOL LEAVING AGE; AND 2.8 THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, PROPERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITY
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Lower Willow Street
LEICESTER
LE1 2HP
- Ffôn:
- 01163261857
- E-bost:
- admin@openhandsleicester.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window