Hanes ariannol MASTER FELLOWS AND SCHOLARS OF PEMBROKE COLLEGE
Rhif yr elusen: 1137498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.79m | £13.83m | £14.21m | £16.31m | £55.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.94m | £12.72m | £12.44m | £16.72m | £15.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.24k | £124.49k | £47.88k | £136.78k | £83.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.60k | £10.70k | £300.00k | £1.00k | £120.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.76m | £2.98m | £4.89m | £2.93m | £38.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.17m | £971.00k | £382.00k | £1.14m | £1.22m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.51m | £6.82m | £8.18m | £8.79m | £10.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.00m | £342.00k | £2.62m | £185.00k | £213.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.35m | £3.05m | £3.08m | £3.64m | £4.85m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £345.00k | £300.00k | £1.00k | £120.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.03k | £12.00k | £84.00k | £665.43k | £36.79m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.67m | £10.82m | £11.41m | £14.86m | £13.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.27m | £1.89m | £1.02m | £1.87m | £2.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.00k | £33.00k | £27.00k | £30.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £376.00k | £526.00k | £345.00k | £433.00k | £702.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.