CONGO CHILDREN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust currently works in the city of Lubumbashi and the the three main activity areas are: To set-up and run "Centre Kimbilio" as a centre offering education, skills training and basic welfare for street children in association with the Anglican church. To create longer term residential accommodation for street children. To work with others to prevent children ending up on the streets.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 03 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Kamalandwa Bryan | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Balagizi Maheshe | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Rev Stephen George Johnson | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|||||
Victoria Sile Reynolds | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
Dr MARK EDWARD GANT BA PhD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RUTH EDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.85k | £188.39k | £194.64k | £232.75k | £184.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.76k | £205.46k | £179.87k | £248.07k | £169.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL TRUST DEED DATED 20 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF POVERTY, HUNGER, SICKNESS AND HARDSHIP OF STREET CHILDREN IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC) 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF SUCH YOUNG PEOPLE 3) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE NATURE CAUSES AND EFFECTS OF DISTRESS, HARDSHIP AND WANT OF AFORESAID 4) TO ADVANCE CHRISTIAN RELIGION IN CONNECTION WITH COMBATING POVERTY NEED AND DISTRESS 5) AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES SUCH OTHER ASSISTANCE AS IS DEEMED NECESSARY.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Margarets Centre
Brantingham Road
Chorlton cum Hardy
MANCHESTER
M21 0TT
- Ffôn:
- 07951020183
- E-bost:
- mark@congochildrentrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window