THE ROPER FAMILY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1120400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees support charities in and around the Bath area in North Somerset. Trust is open to applications. Please submit your application to https://funding.ludlowtrust.com

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Awst 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ludlow Trust Company Ltd Ymddiriedolwr 06 April 2021
THE MARY STEPHANIE WARREN-COLEMAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE KATHLEEN LAURENCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PLASTOW FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WESTCOTT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JECTUS CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE HSWJ TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE J VAN MARS FOUNDATION
Received: 1 day late
THE THOMPSON6 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CARLILE FOUNDATION CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PAULINE MEREDITH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH ETTEDGUI CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE RELITHAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOAN MARY WOODHAM HURRELL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TORNS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHITEWATER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ETTLING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DR CORAL IRMGARD ALLWORTHY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAYBACK TIME TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE REGINALD M PHILLIPS CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CJM AND FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CORTON HILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRAXINUS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GNINWOD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MILLIE'S WATCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE ORKNEY CHERRY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE POLMAX CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE 4 BETTER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE AITKEN FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE AQUEDUCT CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BROWN SOURCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHIGA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDWARD & CATHERINE WRAY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HURST LEA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINDLEY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MAURICE AND SUSAN ROTHSCHILD INCENTIVE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROWLAND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SAMUEL FELDMAN NORTH EAST CORNER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SCSJD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINDSAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Brindle Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
THE PRAFARATA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET ELIZABETH CORMACK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE KENNETH MONTAGUE DICKINSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DISCWORLD FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MARK ROPER Ymddiriedolwr 12 March 2015
JAMIE'S FARM
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH WEST ACTION FOR LEARNING AND LIVING OUR WAY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
KING EDWARD'S SCHOOL BATH
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL ROPER Ymddiriedolwr 12 March 2015
BATH MOZARTFEST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/07/2020 25/07/2021 25/07/2022 25/07/2023 25/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £508.93k £660.83k £596.77k £449.30k £548.76k
Cyfanswm gwariant £444.97k £608.18k £593.06k £582.64k £619.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.79m £733.74k £3.47m N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion £1.79m £733.74k £3.47m N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £122.34k £101.78k £151.76k N/A £312.24k
Incwm - Arall £0 £559.05k £445.01k N/A £236.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £444.97k £608.18k £566.90k N/A £587.04k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £26.15k N/A £32.73k
Gwariant - Llywodraethu £2.52k £2.10k £2.10k N/A £2.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £397.70k £571.00k £519.50k N/A £553.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £26.15k N/A £32.73k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 25/07/2020 25/07/2021 25/07/2022 25/07/2023 25/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £0 £0 £0 N/A £0
Buddsoddiadau tymor hir £3.98m £4.75m £7.42m N/A £7.47m
Cyfanswm asedau £691.32k £985.83k £1.07m N/A £1.19m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £16.53k £3.72k £22.99k N/A £83.64k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2022 15 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2021 12 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2021 12 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2020 01 Gorffennaf 2021 37 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2020 01 Gorffennaf 2021 37 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ludlow Trust Co Ltd
1st Floor
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
Ffôn:
01173138200