Hanes ariannol ALLSORTS YOUTH PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1123014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £379.34k | £490.44k | £509.24k | £600.67k | £714.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.45k | £470.90k | £459.64k | £515.70k | £698.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.71k | £172.14k | N/A | £38.87k | £184.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.84k | N/A | £287.40k | £134.32k | £156.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £20.29k | £39.38k | £55.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £49.90k | £62.95k | £71.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £421.92k | £8 | £587.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £243 | £0 | £234 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £16.89k | £498.34k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £459.64k | £512.27k | £698.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £3.44k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.