ymddiriedolwyr ALLSORTS YOUTH PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1123014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Hill | Cadeirydd | 11 May 2023 |
|
|
||||
MOHAN RASANAYAGAM | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Alexandra Viccars | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Keil Morris | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Roberta Rampazzo | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Ruby Ellen Moore | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Joanne Egan | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
James Matthew Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Danielle Plowman | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.