AFRICA ORPHANAGE FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of financial hardship and sickness, the advancement of education and the preservation of good health amongst children living in Africa. particularly but not exclusively orphaned, abandoned disabled and HIV/Aids children and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 October 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Uganda
Llywodraethu
- 25 Hydref 2007: Cofrestrwyd
- AFRICA ORPHANAGE FOUNDATION LIM ITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNETTE GRACE BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/10/2019 | 25/10/2020 | 25/10/2021 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £480 | £460 | £218 | £200 | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £400 | £400 | £100 | £150 | £150 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2023 | 12 Medi 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2022 | 12 Medi 2024 | 384 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 JULY 2007 AS AMENDED 10 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND SICKNESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PRESERVATION OF GOOD HEALTH AMONGST CHILDREN LIVING IN AFRICA, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY ORPHANED, ABANDONED AND DISABLED CHILDREN, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, INCLUDING THE PROVISION OF FACILITIES FOR THEIR CARE, EDUCATION AND HEALTH.
Maes buddion
AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
148 WOODHOUSE ROAD
WAKEFIELD
WF1 4RD
- Ffôn:
- 01924363878
- E-bost:
- afrophafound@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window