Hanes ariannol BOUNTY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1121039
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £33.11k £39.23k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £52.93k £23.31k £17.25k £5.50k £2.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A