THE BRITAIN-NIGERIA EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing Finanacial support to advance the education of Nigerian students and to assist in the provision of resources and facilities for education in Nigeria
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Nigeria
Llywodraethu
- 17 Medi 2007: Cofrestrwyd
- BNET (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BRANDLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mike Musibau Balogun ABIOLA | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Janet Mary Kirk | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||
Edith Ngozi David | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Dafe Diejomaoh | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH HEATHER ORITSEJOLOMI DUDLEY | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
JOHN ROBERT LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR GRAHAM FURNISS FBA, OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADEBAYO OLADIMEJI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.73k | £12.97k | £8.89k | £10.22k | £10.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.61k | £39.40k | £52.68k | £54.07k | £34.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 4 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS FROM NIGERIA FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:- (A) PROMOTING AND FINANCING THE HIGHER OR FURTHER EDUCATION OF NIGERIAN UNDERGRADUATE STUDENTS IN NIGERIA OR IN THE UK IN PARTICULAR BY GRANTING SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS WHICH PERPETUATE THE MEMORY OF THE LATE THE RIGHT HONOURABLE ALHAJI SIR ABUBAKAR TAFAWA BALEWA KBE,MP; AND (B) PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF RESOURCES AND FACILITIES FOR EDUCATION IN NIGERIA.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS. NIGERIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Britain Nigeria Educational Trust
5th Floor
R+ Building
2 Blagrave Street
READING
RG1 1AZ
- Ffôn:
- 02072619650
- E-bost:
- secretary@britain-nigeria.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window