Hanes ariannol ROCHESTER INDOOR SKATEPARK CLUB

Rhif yr elusen: 1120800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £118.02k £96.33k £119.10k £87.63k £108.05k
Cyfanswm gwariant £101.45k £94.66k £105.77k £110.61k £111.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £4.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.78k £38.12k £15.20k £3.02k N/A