Hanes ariannol HOPE CHURCH (NEWTOWN)

Rhif yr elusen: 1120696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.33m £561.87k £520.74k £563.20k £618.85k
Cyfanswm gwariant £738.12k £517.59k £524.64k £582.64k £667.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £137.30k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.50k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £942.08k £532.59k £510.06k £532.52k £560.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.74k £1.44k £6.19k £16.51k £40.57k
Incwm - Weithgareddau elusennol £384.22k £10.15k £4.34k £13.97k £14.23k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £112 £17.69k £156 £192 £3.12k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £735.23k £516.68k £522.74k £569.22k £646.97k
Gwariant - Ar godi arian £2.89k £909 £1.90k £13.42k £20.10k
Gwariant - Llywodraethu £12.05k £6.78k £11.91k £10.58k £6.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £2.89k £909 £1.90k £13.42k £13.42k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0