Hanes ariannol BRITISH YOUTH COUNCIL
Rhif yr elusen: 1123224
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £786.02k | £970.93k | £960.33k | £758.05k | £825.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £890.42k | £913.07k | £967.14k | £756.57k | £830.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £254.59k | £309.53k | £347.22k | £350.34k | £359.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.71k | £18.24k | £211.76k | £112.33k | £205.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £71.59k | £25.66k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £652.20k | £926.51k | £748.10k | £566.20k | £619.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £520 | £522 | £461 | £79.52k | £1.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £830.59k | £821.57k | £873.38k | £641.84k | £702.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.82k | £91.49k | £93.76k | £114.73k | £127.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.10k | £7.95k | £8.19k | £9.75k | £7.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.