Hanes ariannol FUTURES HOMEWAY LIMITED

Rhif yr elusen: 1120949
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £16.39m £17.37m £21.03m £19.39m £22.77m
Cyfanswm gwariant £11.91m £14.31m £15.51m £18.20m £18.61m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £42.24k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £147.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £15.89m £16.91m £20.23m £18.96m £22.75m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.00k £17.00k £75.00k £236.00k £26.00k
Incwm - Arall £489.00k £447.00k £732.00k £192.00k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £18.61m
Gwariant - Ar godi arian £11.91m £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £11.91m £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £14.31m £15.51m £18.20m £0