Children's Hearts UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Children's Heart Federation is the leading children's heart charity supporting children with congenital heart disease and their families and the umbrella body for voluntary organisations working to meet the needs of children and young people with heart conditions and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Hydref 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 800877 CHILDREN'S HEART SUPPORT NETWORK
- 14 Awst 2007: Cofrestrwyd
- CHILDRENS HEART FEDERATION (Enw blaenorol)
- THE CHILDRENS HEART FEDERATION (Enw blaenorol)
- THE CHILDRENS HEART FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE SHENINE WOOTTON | Cadeirydd |
|
||||||
Trisha Dionne McCauley | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Louise Craven | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Karen Louise Tomlin | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
CHRIS STRINGFELLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL WILLGOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD IAN PREEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.12k | £75.35k | £207.31k | £164.59k | £182.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.54k | £61.50k | £88.61k | £128.07k | £176.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 17 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 17 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 JULY 2007 as amended on 23 Sept 2023
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE SUFFERING FROM HEART CONDITIONS AND PROVIDE SUPPORT FOR THEIR FAMILIES 2 TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION ABOUT THE PROBLEMS EXPERIENCED BY CHILDREN WITH HEART CONDITIONS AND THEIR FAMILIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 12
The Centre
Lakes Industrial Park
BRAINTREE
Essex
CM7 3RU
- Ffôn:
- 0300 561 0065
- E-bost:
- info@chfed.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window