Hanes ariannol THE SCOTSDALE'S CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1120743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.37k £57.69k £35.04k £30.84k £34.75k
Cyfanswm gwariant £17.10k £88.30k £62.52k £48.85k £26.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A