Hanes ariannol ENFIELD BOROUGH OVER 50S FORUM
Rhif yr elusen: 1122859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.47k | £87.52k | £71.41k | £71.44k | £71.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.46k | £86.49k | £59.45k | £56.06k | £79.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.00k | N/A | N/A | N/A | £10.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.