ymddiriedolwyr ENFIELD BOROUGH OVER 50S FORUM
Rhif yr elusen: 1122859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliet Lorraine Edwards | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
VICTORIA PITE | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Chinnery | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
TALAT SHAIKH | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|||||
Yvonne Mona Mulder | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|
||||
VIVIEN GILADI | Ymddiriedolwr | 10 June 2011 |
|
|
||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TONY WATTS MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.