MISSION POSSIBLE UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of religion, education of young people, relief of financial hardship and relief of sickness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Albania
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Malawi
- Rwanda
- Rwsia
- Tanzania
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1061526 CHRISTIAN HOPE INTERNATIONAL
- 26 Medi 2007: Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- MPUK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £266.24k | £208.12k | £299.21k | £200.30k | £181.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.74k | £244.87k | £252.89k | £216.11k | £332.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 12 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 12 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
1) ADVANCEMENT OF RELIGION: TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION WORLDWIDE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF MEETINGS, OTHER GATHERINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATIONS OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND DISTRIBUTING LITERATURE ON THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AND THE CHRISTIAN FAITH TO ENLIGHTEN OTHER ABOUT THE CHRISTIAN FAITH AND TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF NEW CHURCHES AND THE EDUCATION OF CHRISTIANS. 2) EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE: TO DEVELOP THE CHRISTIAN FAITH OF YOUNG PEOPLE WORLDWIDE BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES AND PROJECTS OF EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES IN SCHOOLS AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND, WHERE THE TRUSTEES SEE FIT, THE EQUIPPING AND BUILDING OF SCHOOL PREMISES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS SO THAT YOUNG PEOPLE MAY BE SUPPORTED IN THEIR PRACTICE OF CHRISTIAN PRINCIPLES IN THEIR EVERYDAY LIFE. 3) RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP: THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PEOPLE LIVING THROUGHOUT THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES. 4) THE RELIEF OF SICKNESS: THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PEOPLE LIVING THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window