HOPING FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hoping Foundation supports Palestinian refugee children and their families by providing grants to community projects that are concerned with improving children's lives through education, art, music, social and sporting activities and better health. We provide for a wide range of activities, from scholarships, to creative workshops and basic infrastructure of local activity centres.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Iorddonen
- Libanus
- Syria
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 01 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr KARMA NABULSI | Cadeirydd | 01 October 2007 |
|
|
||||
Dr SUDHIR HAZAREESINGH | Ymddiriedolwr | 31 October 2007 |
|
|
||||
JAMES FOX | Ymddiriedolwr | 31 October 2007 |
|
|
||||
BELLA FREUD | Ymddiriedolwr | 01 October 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.80k | £103.78k | £154.56k | £174.81k | £149.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.68k | £156.17k | £143.27k | £170.47k | £170.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
A) FOR SUCH PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS ARE NOW AND AT ANY TIME IN THE FUTURE REGARDED AS CHARITABLE IN LAW PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MEANS OF MONETARY GRANTS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE: I) FOR THE BENEFIT OF PALESTINIAN REFUGEE CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN THE MIDDLE EAST WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES OR, THROUGH THEIR ECONOMIC, SOCIAL OR OTHER CIRCUMSTANCES, LACK ACCESS TO FACILITIES FOR EDUCATION; OR II) TO PROVIDE ASSISTANCE WITH CAPACITY-BUILDING COMMUNITY PROJECTS FOR THE BENEFIT OF SUCH PERSONS. B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS OR THE DISTRESS ARISING THEREFROM OF PALESTINIAN REFUGEE CHILDREN AND THEIR FAMILIES, AND OTHERS OF CONCERN TO THE UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNWRA), IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE WORLD. C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT THE ISSUES RELATING TO PALESTINIAN REFUGEE CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND THOSE SEEKING ASYLUM.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 OLD GLOUCESTER STREET
LONDON
WC1N 3XX
- Ffôn:
- 02031376188
- E-bost:
- hoping@hopingfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window