ymddiriedolwyr THE A.C.Y.P. CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1122187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Paula Dickinson | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Michael Thomas Bishop | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
David James Bishop | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Nicola Jane Anders | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Councillor Patricia Marian Long | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|||||
PETER BOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.