Hanes ariannol CONGREGATION YETEV LEV DSATMAR ANTWERP LIMITED
Rhif yr elusen: 1120657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £841.21k | £745.29k | £477.33k | £675.97k | £739.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £835.37k | £899.48k | £994.79k | £545.61k | £573.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £737.16k | £620.51k | N/A | £0 | £735.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £124.77k | N/A | £5.39k | £4.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £104.05k | £0 | N/A | £670.58k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £130.78k | £429.45k | N/A | £545.61k | £573.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £704.59k | £470.03k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £130.78k | £179.59k | N/A | £323.54k | £318.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £249.86k | N/A | £0 | £255.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.