Hanes ariannol ELEPHANTS FOR AFRICA

Rhif yr elusen: 1122027
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £41.17k £53.73k £45.51k £77.10k £54.92k
Cyfanswm gwariant £60.31k £70.50k £62.98k £69.62k £60.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A